Ordentliche Mitglieder |
Elke Mundhenk | B90/Grüne - Fraktionsvorsitz / stellvertr. Landrätin | B90/Grüne - Fraktionsvorsitz / stellvertr. Landrätin Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2011 | von 23.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Hermann-Dieter Klepper | SOLI | SOLI Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2011 | von 23.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Wolfgang Wiegreffe | UWG/FDP - Fraktionsvorsitz | UWG/FDP - Fraktionsvorsitz Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2016 | von 23.11.2006 bis 31.10.2016 | |
Manfred Liebhaber | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2016 | von 23.11.2006 bis 31.10.2016 | |
Heinz Schulz | UWG | UWG stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 23.11.2006 | 31.10.2011 | von 23.11.2006 bis 31.10.2011 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Ulrich Flöter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 31.10.2011 | von 23.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Siegfried Bartling | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.11.2006 | 25.02.2010 | von 23.11.2006 bis 25.02.2010 | |
Klaus Wojahn | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.02.2010 | 31.10.2011 | von 25.02.2010 bis 31.10.2011 | |
Harald Hintzmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.01.2007 | 31.10.2011 | von 16.01.2007 bis 31.10.2011 | |
Herbert Bosselmann | SPD - 1. stellv. Kreistagsvorsitzender | SPD - 1. stellv. Kreistagsvorsitzender Mitglied | Mitglied | 07.03.2013 | 31.10.2016 | von 07.03.2013 bis 31.10.2016 | |
Karl-Christian Guhl | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 11.05.2016 | von 01.11.2011 bis 11.05.2016 | |
Herbert Hanke | | Mitglied | Mitglied | 20.06.2016 | 31.10.2016 | von 20.06.2016 bis 31.10.2016 | |
Horst Kaufmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Hermann-Dieter Klepper | SOLI | SOLI Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Dieter Michaelis | FWW, Mitglied der CDU-Fraktion | FWW, Mitglied der CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Ralf Ristau | SPD - 1. stellv. Kreistagsvorsitzender | SPD - 1. stellv. Kreistagsvorsitzender Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 07.03.2013 | von 01.11.2011 bis 07.03.2013 | |
Frank Socha | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Kay-Robert von dem Knesebeck | GRÜNE | GRÜNE stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Kirstin Wiegmann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Herbert Höbermann | CDU | CDU Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 16.01.2007 | 31.10.2011 | von 16.01.2007 bis 31.10.2011 | |
Martina Lammers | B90/Grüne | B90/Grüne Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 19.05.2010 | 31.10.2011 | von 19.05.2010 bis 31.10.2011 | |
Dieter Michaelis | FWW, Mitglied der CDU-Fraktion | FWW, Mitglied der CDU-Fraktion Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 22.04.2009 | 31.10.2011 | von 22.04.2009 bis 31.10.2011 | |
Peter Selber | CDU | CDU Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 22.04.2009 | 31.12.2009 | von 22.04.2009 bis 31.12.2009 | |
Udo Sperling | UWG | UWG Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 24.10.2007 | 31.10.2011 | von 24.10.2007 bis 31.10.2011 | |
Klaus Wohler | CDU | CDU Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | Stellv. für ein Fraktions-/Gruppenmitglied | 03.09.2008 | 31.10.2011 | von 03.09.2008 bis 31.10.2011 | |